Kennie Bendixen Deigaard har været administrerende direktør i BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S siden 2010 og er desuden direktør i UDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS.
HOLDINGSELSKABET AF 10. DECEMBER 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kennie Bendixen Deigaard er medlem af ledelsen.
BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kennie Bendixen Deigaard er adm. direktør i virksomheten.
HOLDINGSELSKABET AF 10. DECEMBER 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kennie Bendixen Deigaard er medlem af ledelsen.
BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kennie Bendixen Deigaard er adm. direktør i virksomheten.
HOLDINGSELSKABET AF 10. DECEMBER 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kennie Bendixen Deigaard er medlem af ledelsen.
BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kennie Bendixen Deigaard er adm. direktør i virksomheten.
HOLDINGSELSKABET AF 10. DECEMBER 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kennie Bendixen Deigaard er medlem af ledelsen.
BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kennie Bendixen Deigaard er adm. direktør i virksomheten.
HOLDINGSELSKABET AF 10. DECEMBER 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kennie Bendixen Deigaard er medlem af ledelsen.
BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kennie Bendixen Deigaard er adm. direktør i virksomheten.
BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kennie Bendixen Deigaard er adm. direktør i virksomheten.
HOLDINGSELSKABET AF 10. DECEMBER 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kennie Bendixen Deigaard er medlem af ledelsen.
HOLDINGSELSKABET AF 10. DECEMBER 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kennie Bendixen Deigaard er medlem af ledelsen.