4. november 2022Endring i eierkretsenGusto Italiano ApSSelcuk Saat er ikke lenger registrert som reell eier av Gusto Italiano ApS.Se mere
9. mai 2022Selcuk Saat slutter som adm. direktørGusto Italiano ApSSelcuk Saat slutter som adm. direktør i Gusto Italiano ApS.Se mere
9. mai 2022Ny status UNDER KONKURSGusto Italiano ApSTidligere status: Normal. Selcuk Saat eier 100% av virksomheten.Se mere
22. juli 2021Overskudd på DKK 279.011 Gusto Italiano ApSGusto Italiano ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Selcuk Saat er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. september 2020Overskudd på DKK 97.598 Gusto Italiano ApSGusto Italiano ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. november 2018 til 31. desember 2019. Selcuk Saat er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2020Endring i eierkretsenGusto Italiano ApSSelcuk Saat registrert som reell eier av Gusto Italiano ApS.Se mere
20. januar 2020Selcuk Saat blir adm. direktørGusto Italiano ApSSelcuk Saat erstatter Kenneth Sørensen som adm. direktør i Gusto Italiano ApS.Se mere
1. november 2019Selcuk Saat forlater ledelsenGIKS IVSSelcuk Saat forlater ledelsen for GIKS IVS etter en periode på 3 år.Se mere
1. november 2019Endring i eierkretsenGIKS IVSSelcuk Saat er ikke lenger registrert som reell eier av GIKS IVS.Se mere
14. desember 2018Overskudd på DKK 17.527 GUSTO ITALIANO IVSGUSTO ITALIANO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Selcuk Saat er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2017Overskudd på DKK 42.387 GUSTO ITALIANO IVSGUSTO ITALIANO IVS offentliggjør regnskap for perioden 19. februar 2016 til 30. juni. Selcuk Saat er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderGusto-Catering ApS Selcuk Saat er trådt ud af direktionen hos Gusto-Catering ApS (kilde: Les artikkel
1. april 2017Selcuk Saat blir med i ledelsenGUSTO ITALIANO IVSSelcuk Saat erstatter Beyhan Akdogan i ledelsen for GUSTO ITALIANO IVS etter en periode på 1 år.Se mere
1. april 2017Endring i eierkretsenGUSTO ITALIANO IVSSelcuk Saat registrert som reell eier av GUSTO ITALIANO IVS.Se mere
11. mars 2016Selcuk Saat forlater ledelsenGusto-Catering ApSSelcuk Saat forlater ledelsen for Gusto-Catering ApS etter en periode på 4 år.Se mere
27. januar 2016AdresseendringGusto-Catering ApSGusto-Catering ApS flytter fra København N til Albertslund. Selcuk Saat er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2016Overskudd på DKK 424.006 Gusto-Catering ApSGusto-Catering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Selcuk Saat er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2016Nytt navn: Gusto-Catering ApSGUSTO PIZZA ApSGUSTO PIZZA ApS skifter navn til Gusto-Catering ApS. Selcuk Saat er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2015Overskudd på DKK 5.608 GUSTO PIZZA ApSGUSTO PIZZA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Selcuk Saat er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2014Overskudd på DKK 37.569 GUSTO PIZZA ApSGUSTO PIZZA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Selcuk Saat er medlem af ledelsen.Se mere