12. august 2011Ismail Akdogan blir med i ledelsenGUSTO PIZZA ApSIsmail Akdogan erstatter Metin Tas i ledelsen for GUSTO PIZZA ApS etter en periode på 6 år.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortORIENTALSK MARKED ApSORIENTALSK MARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2010AdresseendringORIENTALSK MARKED ApSORIENTALSK MARKED ApS flytter fra Albertslund til Brøndby Strand. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2010Ny bransje: FormueforvaltningORIENTALSK MARKED ApSTidligere bransje: Købmænd og døgnkiosker. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortORIENTALSK MARKED ApSORIENTALSK MARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortORIENTALSK MARKED ApSORIENTALSK MARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortORIENTALSK MARKED ApSORIENTALSK MARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Købmænd og døgnkioskerORIENTALSK MARKED ApSTidligere bransje: Kolonialhandel. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortORIENTALSK MARKED ApSORIENTALSK MARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortORIENTALSK MARKED ApSORIENTALSK MARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2005Ny bransje: KolonialhandelORIENTALSK MARKED ApSTidligere bransje: Uoplyst. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2005AdresseendringORIENTALSK MARKED ApSORIENTALSK MARKED ApS flytter fra København K til Albertslund. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2005Metin Tas blir med i ledelsenORIENTALSK MARKED ApSMetin Tas erstatter Kim Madsen i ledelsen for ORIENTALSK MARKED ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
20. april 2005Nytt navn: ORIENTALSK MARKED ApSApS KBUS 17 NR. 3915ApS KBUS 17 NR. 3915 skifter navn til ORIENTALSK MARKED ApS. Metin Tas er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 1998Metin Tas forlater styretSÜLEYMAN FRUGT ApSMetin Tas forlater styret for SÜLEYMAN FRUGT ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. desember 1997Ny status UNDER KONKURSSÜLEYMAN FRUGT ApSTidligere status: Normal. Metin Tas er medlem av styret.Se mere
1. september 1997Ahmet Bilen forlater styretSÜLEYMAN FRUGT ApSAhmet Bilen forlater styret for SÜLEYMAN FRUGT ApS etter en periode på 6 måneder. Metin Tas er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mars 1997Nytt navn: SÜLEYMAN FRUGT ApSVICH 4779 ApSVICH 4779 ApS skifter navn til SÜLEYMAN FRUGT ApS. Metin Tas er medlem av styret.Se mere
7. mars 1997Metin Tas blir med i styretVICH 4779 ApSMetin Tas blir med i styret for VICH 4779 ApS.Se mere
7. mars 1997Ramazan Pakirdas blir med i ledelsenVICH 4779 ApSRamazan Pakirdas erstatter Victor Christoffersen i ledelsen for VICH 4779 ApS etter en periode på 6 måneder. Metin Tas er medlem av styret.Se mere