10. august 2021Simon Schmincke forlater styretBLAST ApSSimon Schmincke forlater styret for BLAST ApS etter en periode på 4 år.Se mere
8. juli 2021Underskudd på DKK 85 mio.BLAST ApSBLAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2020Underskudd på DKK 79 mio.BLAST ApSBLAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
12. mai 2020Johan Harald Gedda blir med i styretBLAST ApSJohan Harald Gedda blir med i styret for BLAST ApS. Simon Schmincke er fortsatt styremedlem.Se mere
3. september 2019AdresseendringBLAST ApSBLAST ApS flytter fra København SV til København S. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
14. august 2019Robert Marc Douek blir med i styretBLAST ApSRobert Marc Douek erstatter Nikolaj Nyholm i styret for BLAST ApS etter en periode på 2 år. Simon Schmincke er fortsatt styremedlem.Se mere
14. august 2019Robert Marc Douek blir med i ledelsenBLAST ApSRobert Marc Douek erstatter Nikolaj Nyholm i ledelsen for BLAST ApS etter en periode på 3 år. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
14. august 2019Endring i eierkretsenBLAST ApSNikolaj Nyholm er ikke lenger registrert som reell eier av BLAST ApS. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
14. august 2019Nytt navn: BLAST ApSRFRSH ApSRFRSH ApS skifter navn til BLAST ApS. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
31. juli 2019Underskudd på DKK 45 mio.RFRSH ApSRFRSH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
28. november 2018Endring i eierkretsenRFRSH ApSNikolaj Nyholm reduserer sitt reelle eierskap av RFRSH ApS. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2018Erik Balck Sørensen blir med i styretRFRSH ApSErik Balck Sørensen blir med i styret for RFRSH ApS. Simon Schmincke er fortsatt styremedlem.Se mere
16. oktober 2018Endring i eierkretsenRFRSH ApSNikolaj Nyholm reduserer sitt reelle eierskap av RFRSH ApS. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
17. juni 2018Underskudd på DKK 27 mio.RFRSH ApSRFRSH ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. oktober 2016 til 31. desember 2017. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
13. juni 2018Endring i eierkretsenRFRSH ApSNikolaj Nyholm øker sitt reelle eierskap av RFRSH ApS. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere
12. juni 2017Simon Schmincke blir med i styretRFRSH ApSSimon Schmincke blir med i styret for RFRSH ApS.Se mere
12. juni 2017Endring i eierkretsenRFRSH ApSNikolaj Nyholm registrert som reell eier av RFRSH ApS. Simon Schmincke er medlem av styret.Se mere