14. mars 2023Sofie Nørtoft Laursen forlater ledelsenSofie Nørtoft Holding ApSSofie Nørtoft Laursen forlater ledelsen for Sofie Nørtoft Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
14. mars 2023Endring i eierkretsenSofie Nørtoft Holding ApSSofie Nørtoft Laursen er ikke lenger registrert som reell eier av Sofie Nørtoft Holding ApS.Se mere
20. oktober 2022Underskudd på DKK 7.538 Sofie Nørtoft Holding ApSSofie Nørtoft Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Sofie Nørtoft Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2022Sofie Nørtoft Laursen forlater styretNew Nordic ApSSofie Nørtoft Laursen forlater styret for New Nordic ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. september 2021Overskudd på DKK 34.098 New Nordic ApSNew Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. juni. Sofie Nørtoft Laursen er medlem av styret.Se mere
22. september 2021Overskudd på DKK 4.836 Sofie Nørtoft Holding ApSSofie Nørtoft Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. juni. Sofie Nørtoft Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2021AdresseendringSofie Nørtoft Holding ApSSofie Nørtoft Holding ApS flytter fra Aarhus N til Aarhus C. Sofie Nørtoft Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2021AdresseendringNew Nordic ApSNew Nordic ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Sofie Nørtoft Laursen er medlem av styret.Se mere
8. januar 2021Martin Scherning Rix blir med i styretNew Nordic ApSMartin Scherning Rix blir med i styret for New Nordic ApS. Sofie Nørtoft Laursen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. oktober 2020AdresseendringNew Nordic ApSNew Nordic ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Sofie Nørtoft Laursen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2020 · RetailNews DanmarkNyt fra branchens bestyrelserSamtidigt er Sofie Nørtoft Laursen og Alexander Dohn Thomassen indtrådte som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (kilde: Les artikkel
19. juni 2020 · Finans.dk»Coronakrisen har lært mig, at vi hele tiden skal være synlige i debatten«Direktør Thomas Koefoed Hansen er sammen med Alexander Dohn Thomassen og Sofie Nørtoft Laursen indtrådt som medlemmer. Les artikkel
16. juni 2020 · Finans.dkErik Andersen er ny direktør hos tv-distributøren Boxer - jobskifter uge 25Direktør Thomas Koefoed Hansen er sammen med Alexander Dohn Thomassen og Sofie Nørtoft Laursen indtrådt som medlemmer. Les artikkel
12. juni 2020Sofie Nørtoft Laursen blir med i styretNew Nordic ApSSofie Nørtoft Laursen blir med i styret for New Nordic ApS.Se mere
1. mai 2020StiftelseSofie Nørtoft Holding ApSSofie Nørtoft Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Sofie Nørtoft Laursen er medlem af ledelsen.Se mere