10. desember 2014Jeffrey Davis Montgomery blir ny styrelederKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SJeffrey Davis Montgomery erstatter Stefan Franssen som styreleder hos KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
30. september 2014Flemming Breinholt blir adm. direktørKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SFlemming Breinholt erstatter Dorit Brink Clausen som adm. direktør i KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
2. juni 2014Regnskap for 2013 offentligjortKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
22. mai 2014AdresseendringKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
28. april 2014Erstatning i styretKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S3 endringer i styret for KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S. Stefan Franssen er fortsatt styreleder.Se mere
28. april 2014Dorit Brink Clausen blir adm. direktørKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SDorit Brink Clausen erstatter Tobias Hartmann som adm. direktør i KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
10. september 2013Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/STidligere bransje: Uoplyst. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
14. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
1. august 2012Tobias Rudolf Hartmann blir med i styretKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/STobias Rudolf Hartmann blir med i styret for KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S. Stefan Franssen er fortsatt styreleder.Se mere
1. august 2012Neil Ronald Story forlater ledelsenKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SNeil Ronald Story forlater ledelsen for KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S etter en periode på 9 måneder. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
2. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 30. mars 2011 til 31. desember 2011. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
2. juli 2012Jeffrey Davis Montgomery blir med i styretKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SJeffrey Davis Montgomery erstatter Sebastian Sipp i styret for KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S etter en periode på 8 måneder. Stefan Franssen er fortsatt styreleder.Se mere
1. mai 2012Tobias Hartmann blir adm. direktørKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/STobias Hartmann blir adm. direktør i KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
7. november 2011Neil Ronald Story blir med i ledelsenKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SNeil Ronald Story erstatter Jeffrey Davis Montgomery i ledelsen for KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S etter en periode på 7 måneder. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
2. november 2011Erstatning i styretKARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S4 endringer i styret for KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S. Stefan Franssen er fortsatt styreleder.Se mere
27. juli 2011Nytt navn: KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/SK-MEDIA DENMARK HOLDING A/SK-MEDIA DENMARK HOLDING A/S skifter navn til KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
12. april 2011AdresseendringK-MEDIA DENMARK HOLDING A/SK-MEDIA DENMARK HOLDING A/S flytter fra København V til København K. Stefan Franssen er styreleder.Se mere
30. mars 2011StiftelseK-MEDIA DENMARK HOLDING A/SK-MEDIA DENMARK HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Stefan Franssen er styreleder.Se mere