KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Francois-René Emile Stoessel er medlem av styret.
Jeffrey Davis Montgomery erstatter Stefan Franssen som styreleder hos KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S etter en periode på 4 år. Francois-René Emile Stoessel er fortsatt styremedlem.
Flemming Breinholt erstatter Dorit Brink Clausen som adm. direktør i KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S. Francois-René Emile Stoessel er medlem av styret.
KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Francois-René Emile Stoessel er medlem av styret.