20. septemberStig Larsen blir med i styretIntellis A/SStig Larsen blir med i styret for Intellis A/S.Se mere
20. septemberStig Larsen blir adm. direktørIntellis A/SStig Larsen erstatter Søren Iversen som adm. direktør i Intellis A/S.Se mere
13. septemberEndring i eierkretsenIntellis A/SStig Larsen reduserer sitt reelle eierskap av Intellis A/S.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 772.840 Intellis A/SIntellis A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 550.212 iBridge Consulting ApSiBridge Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 1,6 mio.S. LARSEN HOLDING ApSS. LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juniUnderskudd på DKK 72.892 Finest Cask ApSFinest Cask ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilUnderskudd på DKK 605.081 Bizconnect A/SBizconnect A/S offentliggjør regnskap for perioden 25. februar 2023 til 31. desember 2023. Stig Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
12. februar · automatik.nuKevin Magnussen forlænger partneraftale med IntellisOg nu forlænges samarbejdet med en 2024-aftale, hvor eksponeringen af den danske IT-virksomhed styrkes, fremhæver COO og Co-Founder Stig Larsen, Intellis: Les artikkel
12. februar · boosted.dkDanskere sørger for godt nyt til Kevin Magnussen i Formel 1– Vores samarbejde med Danmarks mest succesfulde racerkører i verdens mest innovative motorsport udsprang af et ønske om at kombinere to brancher, hvor softwareudvikling er afgørende for gode resultater, siger medstifter hos Intellis, Stig Larsen. Les artikkel
1. februarErik Anker forlater styretIntellis A/SErik Anker forlater styret for Intellis A/S etter en periode på 3 år. Stig Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
3. august 2023AdresseendringBizconnect A/SBizconnect A/S flytter til ny adresse i København S. Stig Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 1,0 mio.S. LARSEN HOLDING ApSS. LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stig Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 48.599 Finest Cask ApSFinest Cask ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. mai 2022 til 31. desember 2022. Stig Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.Intellis A/SIntellis A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stig Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
8. mai 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.iBridge Consulting ApSiBridge Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stig Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2023StiftelseBizconnect A/SBizconnect A/S stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Stig Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
15. august 2022AdresseendringiBridge Consulting ApSiBridge Consulting ApS flytter fra Frederiksberg til København S. Stig Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2022AdresseendringS. LARSEN HOLDING ApSS. LARSEN HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg til København S. Stig Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2022AdresseendringFinest Cask ApSFinest Cask ApS flytter til ny adresse i København S. Stig Larsen er medlem af ledelsen.Se mere