20. septemberErstatning i styretIntellis A/S4 endringer i styret for Intellis A/S. Søren Iversen eier 10% av virksomheten.Se mere
20. septemberStig Larsen blir adm. direktørIntellis A/SStig Larsen erstatter Søren Iversen som adm. direktør i Intellis A/S.Se mere
13. septemberEndring i eierkretsenIntellis A/SSøren Iversen reduserer sitt reelle eierskap av Intellis A/S.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 1,6 mio.SØREN I. HOLDING ApSSØREN I. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Iversen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 883.627 Stroem Properties ApSStroem Properties ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 772.840 Intellis A/SIntellis A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Iversen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juniUnderskudd på DKK 72.892 Finest Cask ApSFinest Cask ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Iversen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juniUnderskudd på DKK 115.607 Vino Vinari ApSVino Vinari ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juniUnderskudd på DKK 347.379 Scalari Invest ApSScalari Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
30. maiUnderskudd på DKK 33.150 Northfunen Distillers ApSNorthfunen Distillers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Iversen eier 30% av virksomheten.Se mere
30. aprilUnderskudd på DKK 605.081 Bizconnect A/SBizconnect A/S offentliggjør regnskap for perioden 25. februar 2023 til 31. desember 2023. Søren Iversen eier 45% av virksomheten.Se mere
1. februarErik Anker forlater styretIntellis A/SErik Anker forlater styret for Intellis A/S etter en periode på 3 år. Søren Iversen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. august 2023AdresseendringBizconnect A/SBizconnect A/S flytter til ny adresse i København S. Søren Iversen eier 45% av virksomheten.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 2,3 mio.Scalari Invest ApSScalari Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 48.599 Finest Cask ApSFinest Cask ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. mai 2022 til 31. desember 2022. Søren Iversen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juni 2023Underskudd på DKK 2,5 mio.SØREN I. HOLDING ApSSØREN I. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Iversen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juni 2023Underskudd på DKK 78.247 Northfunen Distillers ApSNorthfunen Distillers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Iversen eier 30% av virksomheten.Se mere
7. juni 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.Intellis A/SIntellis A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Iversen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juni 2023Underskudd på DKK 99.194 Vino Vinari ApSVino Vinari ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2023Underskudd på DKK 121.459 Stroem Properties ApSStroem Properties ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2022 til 31. desember 2022. Søren Iversen er medlem af ledelsen.Se mere