31. desember 2023Endring i eierkretsenDiveSpace ApSJesper Kjøller er ikke lenger registrert som reell eier av DiveSpace ApS. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2023Overskudd på DKK 23.521 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2022Underskudd på DKK 1.584 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2021Overskudd på DKK 37.447 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabDiveSpace ApSDiveSpace IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til DiveSpace ApS. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2020Underskudd på DKK 3.486 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2019Underskudd på DKK 2.876 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2018Underskudd på DKK 47.047 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2017Overskudd på DKK 33.320 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggjør regnskap for perioden 29. mars 2016 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2016Endring i eierkretsenDiveSpace IVSSune Dadda Karma Harms registrert som reell eier av DiveSpace IVS.Se mere
29. mars 2016StiftelseDiveSpace IVSDiveSpace IVS stiftes i bransjen andre informationstjenester i.a.n. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2016Sune Dadda Karma Harms forlater styretNORDIC ApSSune Dadda Karma Harms forlater styret for NORDIC ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. januar 2016Sune Dadda Karma Harms forlater ledelsenNORDIC ApSSune Dadda Karma Harms forlater ledelsen for NORDIC ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. april 2014StiftelseNORDIC ApSNORDIC ApS stiftes i bransjen anden forretningsservice i.a.n. Sune Dadda Karma Harms er medlem af ledelsen.Se mere