16. november 2000Sven Martin Vilhelm Gren forlater styretNETCH TECNOLOGIES ApSSven Martin Vilhelm Gren forlater styret for NETCH TECNOLOGIES ApS etter en periode på 3 år.Se mere
11. september 2000Regnskap for 1999 offentligjortNETCH TECNOLOGIES ApSNETCH TECNOLOGIES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Sven Martin Vilhelm Gren er medlem av styret.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortNETCH TECNOLOGIES ApSNETCH TECNOLOGIES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Sven Martin Vilhelm Gren er medlem av styret.Se mere
9. september 1998Regnskap for 1997 offentligjortNETCH TECNOLOGIES ApSNETCH TECNOLOGIES ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. mars 1997 til 31. desember 1997. Sven Martin Vilhelm Gren er medlem av styret.Se mere
2. november 1997Nytt navn: NETCH TECNOLOGIES ApSApS KBUS 17 NR. 1087ApS KBUS 17 NR. 1087 skifter navn til NETCH TECNOLOGIES ApS. Sven Martin Vilhelm Gren er medlem av styret.Se mere
1. november 1997Sven Martin Vilhelm Gren blir med i styretApS KBUS 17 NR. 1087Sven Martin Vilhelm Gren blir med i styret for ApS KBUS 17 NR. 1087.Se mere
1. november 1997Per Håkan Dennersten blir med i ledelsenApS KBUS 17 NR. 1087Per Håkan Dennersten erstatter Per Emil Hasselbalch Stakemann i ledelsen for ApS KBUS 17 NR. 1087 etter en periode på 8 måneder. Sven Martin Vilhelm Gren er medlem av styret.Se mere
1. november 1997AdresseendringApS KBUS 17 NR. 1087ApS KBUS 17 NR. 1087 flytter fra København K til København Ø. Sven Martin Vilhelm Gren er medlem av styret.Se mere