6. oktober 2003Süleyman Yilmaz forlater ledelsenYILMAZ MARKED ApSSüleyman Yilmaz forlater ledelsen for YILMAZ MARKED ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. februar 2003Ny status UNDER KONKURSYILMAZ MARKED ApSTidligere status: Normal. Süleyman Yilmaz er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortYILMAZ MARKED ApSYILMAZ MARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Süleyman Yilmaz er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2001Süleyman Yilmaz forlater styretYILMAZ MARKED ApSSüleyman Yilmaz forlater styret for YILMAZ MARKED ApS etter en periode på 1 år.Se mere
27. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortYILMAZ MARKED ApSYILMAZ MARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 1999 til 30. juni. Süleyman Yilmaz er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2000Ny bransje: KolonialhandelYILMAZ MARKED ApSTidligere bransje: Supermarkeder. Süleyman Yilmaz er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2000Ny bransje: SupermarkederYILMAZ MARKED ApSTidligere bransje: Uoplyst. Süleyman Yilmaz er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2000Max Krasnik blir med i styretYILMAZ MARKED ApSMax Krasnik erstatter John Olsen i styret for YILMAZ MARKED ApS etter en periode på 1 måned. Süleyman Yilmaz er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 1999StiftelseYILMAZ MARKED ApSYILMAZ MARKED ApS stiftes i bransjen uoplyst. Süleyman Yilmaz er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 1998Süleyman Yilmaz forlater styretSÜLEYMAN FRUGT ApSSüleyman Yilmaz forlater styret for SÜLEYMAN FRUGT ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. desember 1997Ny status UNDER KONKURSSÜLEYMAN FRUGT ApSTidligere status: Normal. Süleyman Yilmaz er medlem av styret.Se mere
1. september 1997Ahmet Bilen forlater styretSÜLEYMAN FRUGT ApSAhmet Bilen forlater styret for SÜLEYMAN FRUGT ApS etter en periode på 6 måneder. Süleyman Yilmaz er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mars 1997Nytt navn: SÜLEYMAN FRUGT ApSVICH 4779 ApSVICH 4779 ApS skifter navn til SÜLEYMAN FRUGT ApS. Süleyman Yilmaz er medlem av styret.Se mere
7. mars 1997Süleyman Yilmaz blir med i styretVICH 4779 ApSSüleyman Yilmaz blir med i styret for VICH 4779 ApS.Se mere
7. mars 1997Ramazan Pakirdas blir med i ledelsenVICH 4779 ApSRamazan Pakirdas erstatter Victor Christoffersen i ledelsen for VICH 4779 ApS etter en periode på 6 måneder. Süleyman Yilmaz er medlem av styret.Se mere