5. november 1999Tage Viggo Mohr forlater styretMOHR FARMTECHNIC A/STage Viggo Mohr forlater styret for MOHR FARMTECHNIC A/S etter en periode på 7 år.Se mere
5. november 1999Tage Viggo Mohr forlater ledelsenMOHR FARMTECHNIC A/STage Viggo Mohr forlater ledelsen for MOHR FARMTECHNIC A/S etter en periode på 7 år.Se mere
25. september 1998Tage Viggo Mohr forlater styretAFRIDAN ApSTage Viggo Mohr forlater styret for AFRIDAN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Tage Viggo Mohr er styreleder.Se mere
22. desember 1997Ny status UNDER KONKURSMOHR FARMTECHNIC A/STidligere status: Normal. Tage Viggo Mohr er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Tage Viggo Mohr er styreleder.Se mere
16. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortMOHR FARMTECHNIC A/SMOHR FARMTECHNIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Tage Viggo Mohr er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. mars 1995 til 31. desember 1995. Tage Viggo Mohr er styreleder.Se mere
29. desember 1995Kjeld Klitgaard Olsen forlater styretAFRIDAN ApSKjeld Klitgaard Olsen forlater styret for AFRIDAN ApS etter en periode på 10 måneder. Tage Viggo Mohr er fortsatt styreleder.Se mere
14. mars 1995StiftelseAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS stiftes i bransjen anden engroshandel. Tage Viggo Mohr er styreleder.Se mere
31. mars 1993StiftelseMOHR FARMTECHNIC A/SMOHR FARMTECHNIC A/S stiftes i bransjen uoplyst. Tage Viggo Mohr er medlem af ledelsen.Se mere