25. september 1998Pia Mohr forlater styretAFRIDAN ApSPia Mohr forlater styret for AFRIDAN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Pia Mohr er medlem av styret.Se mere
6. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Pia Mohr er medlem av styret.Se mere
7. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. mars 1995 til 31. desember 1995. Pia Mohr er medlem av styret.Se mere
29. desember 1995Kjeld Klitgaard Olsen forlater styretAFRIDAN ApSKjeld Klitgaard Olsen forlater styret for AFRIDAN ApS etter en periode på 10 måneder. Pia Mohr er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mars 1995StiftelseAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS stiftes i bransjen anden engroshandel. Pia Mohr er medlem av styret.Se mere