23. mars 2006John Erik Lauring Pedersen blir ny styrelederNORSTAT DANMARK A/SJohn Erik Lauring Pedersen erstatter Tefre Hølje som styreleder hos NORSTAT DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
24. oktober 2005Morten Rosentoft forlater ledelsenNORSTAT DANMARK A/SMorten Rosentoft forlater ledelsen for NORSTAT DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Tefre Hølje er styreleder.Se mere
24. oktober 2005Niels Kühl Hasager blir adm. direktørNORSTAT DANMARK A/SNiels Kühl Hasager blir adm. direktør i NORSTAT DANMARK A/S. Tefre Hølje er styreleder.Se mere
13. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Tefre Hølje er styreleder.Se mere
9. juli 2004Morten Rosentoft forlater styretNORSTAT DANMARK A/SMorten Rosentoft forlater styret for NORSTAT DANMARK A/S etter en periode på 10 måneder. Tefre Hølje er fortsatt styreleder.Se mere
8. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Tefre Hølje er styreleder.Se mere
25. mai 2004Ny selskapsform AktieselskabNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til NORSTAT DANMARK A/S. Tefre Hølje er styreleder.Se mere
25. september 2003Tefre Hølje blir med i styretNORSTAT DANMARK ApSTefre Hølje blir med i styret for NORSTAT DANMARK ApS.Se mere
25. september 2003Morten Rosentoft blir med i ledelsenNORSTAT DANMARK ApSMorten Rosentoft blir med i ledelsen for NORSTAT DANMARK ApS. Tefre Hølje er styreleder.Se mere
25. september 2003Nytt navn: NORSTAT DANMARK ApSDANSK STATISTIK MARKEDSUNDERSØGELSER ApSDANSK STATISTIK MARKEDSUNDERSØGELSER ApS skifter navn til NORSTAT DANMARK ApS. Tefre Hølje er styreleder.Se mere