8. januarUnderskudd på DKK 111.133 Think Invest ApSThink Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarUnderskudd på DKK 465.047 Dansk Total Ventilation ApSDansk Total Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarUnderskudd på DKK 660.800 DANSK 2TAL VENTILATION Entreprise ApSDANSK 2TAL VENTILATION Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Thomas Kølleskov eier 50% av virksomheten.Se mere
23. januar 2023Underskudd på DKK 9.963 Think Invest ApSThink Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2023Overskudd på DKK 13.248 Dansk Total Ventilation ApSDansk Total Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2023Overskudd på DKK 66.750 DANSK 2TAL VENTILATION Entreprise ApSDANSK 2TAL VENTILATION Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Thomas Kølleskov eier 50% av virksomheten.Se mere
21. april 2022Overskudd på DKK 143.532 Think Invest ApSThink Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2021Overskudd på DKK 356.878 Dansk Total Ventilation ApSDansk Total Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2021Overskudd på DKK 8.821 DANSK 2TAL VENTILATION Entreprise ApSDANSK 2TAL VENTILATION Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Kølleskov eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 145.251 Think Invest ApSThink Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2021AdresseendringDansk Total Ventilation ApSDansk Total Ventilation ApS flytter fra Middelfart til Vojens. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Ny bransje: Kombinerede serviceydelserDansk Total Ventilation ApSTidligere bransje: Ikke-specialiseret engroshandel. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Nytt navn: Dansk Total Ventilation ApSEnergi- & Ventilationsteknik Danmark ApSEnergi- & Ventilationsteknik Danmark ApS skifter navn til Dansk Total Ventilation ApS. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2021Nytt navn: DANSK 2TAL VENTILATION Entreprise ApSDANSK 2TAL VENTILATION ApSDANSK 2TAL VENTILATION ApS skifter navn til DANSK 2TAL VENTILATION Entreprise ApS. Thomas Kølleskov eier 50% av virksomheten.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Think Invest ApSTidligere bransje: Uoplyst. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2020Underskudd på DKK 1,7 mio.DANSK 2TAL VENTILATION ApSDANSK 2TAL VENTILATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Kølleskov eier 50% av virksomheten.Se mere
16. desember 2020Underskudd på DKK 391.667 Energi- & Ventilationsteknik Danmark ApSEnergi- & Ventilationsteknik Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2020Overskudd på DKK 21.500 Think Invest ApSThink Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2019Overskudd på DKK 47.409 Energi- & Ventilationsteknik Danmark ApSEnergi- & Ventilationsteknik Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Kølleskov er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2019Overskudd på DKK 358.336 DANSK 2TAL VENTILATION ApSDANSK 2TAL VENTILATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Kølleskov eier 50% av virksomheten.Se mere