25. januar 2015Thomas Verner Kruska forlater ledelsenMENERGA KLIMA ApSThomas Verner Kruska forlater ledelsen for MENERGA KLIMA ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. juni 2014Underskudd på DKK 127.277 MENERGA KLIMA ApSMENERGA KLIMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Thomas Verner Kruska er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2013Overskudd på DKK 2,3 mio.MENERGA KLIMA ApSMENERGA KLIMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Thomas Verner Kruska er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2012AdresseendringMENERGA KLIMA ApSMENERGA KLIMA ApS flytter fra Skanderborg til Aarhus C. Thomas Verner Kruska er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2012Thomas Verner Kruska blir med i ledelsenMENERGA KLIMA ApSThomas Verner Kruska erstatter Thomas Kølleskov i ledelsen for MENERGA KLIMA ApS etter en periode på 1 år.Se mere