14. februarAdresseendringThomas Lau Holding ApSThomas Lau Holding ApS flytter fra Valby til København SV. Thomas Lau Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februarAdresseendringREIZE ApSREIZE ApS flytter fra Valby til København SV. Thomas Lau Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. januarUnderskudd på DKK 12.937 REIZE ApSREIZE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Lau Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. januarOverskudd på DKK 52.675 Thomas Lau Holding ApSThomas Lau Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Lau Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarNy bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseREIZE ApSTidligere bransje: Engroshandel med kufferter og lædervarer. Thomas Lau Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. mars 2023Overskudd på DKK 17.216 REIZE ApSREIZE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Lau Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. mars 2023Overskudd på DKK 41.641 Thomas Lau Holding ApSThomas Lau Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Lau Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2022Thomas Lau Kristiansen forlater styretEcholac Nordic ApSThomas Lau Kristiansen forlater styret for Echolac Nordic ApS etter en periode på 3 år.Se mere
25. mai 2022Thomas Lau Kristiansen forlater ledelsenEcholac Nordic ApSThomas Lau Kristiansen forlater ledelsen for Echolac Nordic ApS etter en periode på 4 år.Se mere
17. januar 2022Underskudd på DKK 2.646 REIZE ApSREIZE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Lau Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. januar 2022Overskudd på DKK 22.862 Thomas Lau Holding ApSThomas Lau Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Lau Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabThomas Lau Holding ApSThomas Lau Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Thomas Lau Holding ApS. Thomas Lau Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabREIZE ApSREIZE IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til REIZE ApS. Thomas Lau Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juli 2021Underskudd på DKK 1,6 mio.Echolac Nordic ApSEcholac Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Lau Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 47.480 Thomas Lau Holding IVSThomas Lau Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Lau Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 80.914 REIZE IVSREIZE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Lau Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. desember 2020Endring i eierkretsenCarrieAlong ApSThomas Lau Kristiansen er ikke lenger registrert som reell eier av CarrieAlong ApS.Se mere
2. september 2020Overskudd på DKK 228.716 REIZE IVSREIZE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Lau Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. september 2020Overskudd på DKK 142.097 Thomas Lau Holding IVSThomas Lau Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Lau Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2020Underskudd på DKK 741.299 Echolac Nordic ApSEcholac Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Lau Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere