31. desember 2022Thor Bjørn Andersen forlater ledelsenPine Cone Project ApSThor Bjørn Andersen forlater ledelsen for Pine Cone Project ApS etter en periode på 5 år.Se mere
31. desember 2022Endring i eierkretsenPine Cone Project ApSThor Bjørn Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av Pine Cone Project ApS.Se mere
3. juni 2022Overskudd på DKK 5.047 Pine Cone Project ApSPine Cone Project ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thor Bjørn Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2021Ny selskapsform AnpartsselskabPine Cone Project ApSPine Cone Project IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Pine Cone Project ApS. Thor Bjørn Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2021Underskudd på DKK 5.150 Pine Cone Project IVSPine Cone Project IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thor Bjørn Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2020Overskudd på DKK 31.219 Pine Cone Project IVSPine Cone Project IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thor Bjørn Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2019AdresseendringPine Cone Project IVSPine Cone Project IVS flytter fra København N til København K. Thor Bjørn Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2019Overskudd på DKK 3.632 Pine Cone Project IVSPine Cone Project IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. desember 2017 til 31. desember 2018. Thor Bjørn Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2019Thor Bjørn Andersen forlater ledelsenBjørkkel IVSThor Bjørn Andersen forlater ledelsen for Bjørkkel IVS etter en periode på 3 år.Se mere
12. april 2019Endring i eierkretsenBjørkkel IVSThor Bjørn Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av Bjørkkel IVS.Se mere
3. september 2018Underskudd på DKK 229 Bjørkkel IVSBjørkkel IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Thor Bjørn Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2017StiftelsePine Cone Project IVSPine Cone Project IVS stiftes i bransjen kunstnerisk skaben. Thor Bjørn Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2017Underskudd på DKK 2.319 Bjørkkel IVSBjørkkel IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. oktober 2016 til 31. mars. Thor Bjørn Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2016StiftelseBjørkkel IVSBjørkkel IVS stiftes i bransjen fremstilling af bijouteri og lignende varer. Thor Bjørn Andersen er medlem af ledelsen.Se mere