19. augustAdresseendringFitness Baronerne ApSFitness Baronerne ApS flytter fra Tønder til Risskov. Mikkel Sønderup Bruhn eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 33 M. Sønderup Bruhn Holding ApSM. Sønderup Bruhn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Sønderup Bruhn er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai · vores-tonder.dkNye virksomheder i Tønder i sidste månedFitness Baronerne ApS tilhører branchen Fitnesscentre og er ejet af Mikkel Sønderup Bruhn, Jonas Sønderbek og Emil Sønderbek. Les artikkel
17. aprilStiftelseFitness Baronerne ApSFitness Baronerne ApS stiftes i bransjen fitnesscentre. Mikkel Sønderup Bruhn eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. april · erhvervslivaarhus.dkNedgang på bundlinjen: Overskuddet skrumpede relativt meget hos reklamevirksomhed i RisskovMikkel Sønderup Bruhn,Jonas Sønderbek,Emil SønderbekLes artikkel
15. aprilOverskudd på DKK 56.528 JES Media ApSJES Media ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Sønderup Bruhn eier 30% av virksomheten.Se mere
22. august 2023AdresseendringJES Media ApSJES Media ApS flytter fra Aarhus V til Risskov. Mikkel Sønderup Bruhn eier 30% av virksomheten.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 1.807 M. Sønderup Bruhn Holding ApSM. Sønderup Bruhn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. februar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Sønderup Bruhn er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 133.487 JES Media ApSJES Media ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. august 2021 til 31. desember 2022. Mikkel Sønderup Bruhn eier 30% av virksomheten.Se mere
17. januar 2023AdresseendringJES Media ApSJES Media ApS flytter fra Skødstrup til Aarhus V. Mikkel Sønderup Bruhn eier 30% av virksomheten.Se mere
3. mars 2022Endring i eierkretsenJES Media ApSMikkel Sønderup Bruhn registrert som reell eier av JES Media ApS.Se mere
7. februar 2022StiftelseM. Sønderup Bruhn Holding ApSM. Sønderup Bruhn Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mikkel Sønderup Bruhn er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2019Mikkel Sønderup Bruhn forlater ledelsenBjørkkel IVSMikkel Sønderup Bruhn forlater ledelsen for Bjørkkel IVS etter en periode på 3 år.Se mere
12. april 2019Endring i eierkretsenBjørkkel IVSMikkel Sønderup Bruhn er ikke lenger registrert som reell eier av Bjørkkel IVS.Se mere
23. november 2018Mikkel Sønderup Bruhn forlater ledelsenCardinal IVSMikkel Sønderup Bruhn forlater ledelsen for Cardinal IVS etter en periode på 1 år.Se mere
3. september 2018Underskudd på DKK 229 Bjørkkel IVSBjørkkel IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Mikkel Sønderup Bruhn er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2017StiftelseCardinal IVSCardinal IVS stiftes i bransjen fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør. Mikkel Sønderup Bruhn er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2017Underskudd på DKK 2.319 Bjørkkel IVSBjørkkel IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. oktober 2016 til 31. mars. Mikkel Sønderup Bruhn er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2016StiftelseBjørkkel IVSBjørkkel IVS stiftes i bransjen fremstilling af bijouteri og lignende varer. Mikkel Sønderup Bruhn er medlem af ledelsen.Se mere