1. maiEndring i eierkretsenSkandinavisk Cryo Teknik ApsRune Stoffregen Haugset er ikke lenger registrert som reell eier av Skandinavisk Cryo Teknik Aps. Tina Stålung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. maiEndring i eierkretsenHemphilia Nordic ApSTina Stålung er ikke lenger registrert som reell eier av Hemphilia Nordic ApS.Se mere
16. aprilUnderskudd på DKK 201.365 Skandinavisk Cryo Teknik ApsSkandinavisk Cryo Teknik Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Tina Stålung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. oktober 2023Underskudd på DKK 386.595 Veje&Klein ApSVeje&Klein ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere
6. juni 2023Underskudd på DKK 1.203 Hemphilia Nordic ApSHemphilia Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tina Stålung eier 49% av virksomheten.Se mere
17. april 2023Underskudd på DKK 240.962 Skandinavisk Cryo Teknik ApsSkandinavisk Cryo Teknik Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Tina Stålung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. januar 2023AdresseendringSkandinavisk Cryo Teknik ApsSkandinavisk Cryo Teknik Aps flytter fra Them til Allerød. Tina Stålung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. desember 2022Tina Stålung blir adm. direktørSkandinavisk Cryo Teknik ApsTina Stålung erstatter Karsten Selchow Poulsen som adm. direktør i Skandinavisk Cryo Teknik Aps.Se mere
13. oktober 2022Overskudd på DKK 55.640 Veje&Klein ApSVeje&Klein ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere
1. september 2022Benjamin Veje Stålung blir med i ledelsenVeje&Klein ApSBenjamin Veje Stålung erstatter Anette Højgaard Lilja i ledelsen for Veje&Klein ApS etter en periode på 9 måneder. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere
19. juli 2022Overskudd på DKK 19.219 Hemphilia Nordic ApSHemphilia Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mars 2021 til 31. desember 2021. Tina Stålung eier 49% av virksomheten.Se mere
30. november 2021Anette Højgaard Lilja blir med i ledelsenVeje&Klein ApSAnette Højgaard Lilja erstatter Oliver Christian Carl i ledelsen for Veje&Klein ApS etter en periode på 3 måneder. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere
6. september 2021Overskudd på DKK 94.683 Veje&Klein ApSVeje&Klein ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere
31. august 2021Oliver Christian Carl blir med i ledelsenVeje&Klein ApSOliver Christian Carl erstatter Nicholai Rasmus Veje Stålung i ledelsen for Veje&Klein ApS etter en periode på 6 år. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere
22. juli 2021Ny selskapsform AnpartsselskabVeje&Klein ApSVeje&Klein IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Veje&Klein ApS. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere
20. mars 2021StiftelseHemphilia Nordic ApSHemphilia Nordic ApS stiftes i bransjen detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet. Tina Stålung eier 49% av virksomheten.Se mere
4. september 2020Overskudd på DKK 86.416 Veje&Klein IVSVeje&Klein IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere
16. september 2019Overskudd på DKK 197.817 Veje&Klein IVSVeje&Klein IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere
12. mars 2019AdresseendringVeje&Klein IVSVeje&Klein IVS flytter fra København K til Allerød. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere
12. september 2018Overskudd på DKK 149.725 Veje&Klein IVSVeje&Klein IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Tina Stålung eier 100% av virksomheten.Se mere