30. juniTommas Liebach Nielsen forlater ledelsenKomplementarselskabet SJ El-Service ApSTommas Liebach Nielsen forlater ledelsen for Komplementarselskabet SJ El-Service ApS etter en periode på 6 år.Se mere
30. juniTommas Liebach Nielsen forlater ledelsenSES El ApSTommas Liebach Nielsen forlater ledelsen for SES El ApS etter en periode på 19 år.Se mere
30. juniEndring i eierkretsenKomplementarselskabet SJ El-Service ApSTommas Liebach Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Komplementarselskabet SJ El-Service ApS.Se mere
30. juniEndring i eierkretsenSES El ApSTommas Liebach Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av SES El ApS.Se mere
11. juniNytt navn: TLN & Co. ApSLiebach Holding ApSLiebach Holding ApS skifter navn til TLN & Co. ApS. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 429.452 Liebach Holding ApSLiebach Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2023Overskudd på DKK 503 SES El ApSSES El ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2023Overskudd på DKK 2,9 mio.Sydjysk El-Service P/SSydjysk El-Service P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2023Overskudd på DKK 60.213 Komplementarselskabet SJ El-Service ApSKomplementarselskabet SJ El-Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022 · Erhvervplus.dkOverskuddet stiger flere gange: Liebach Holding ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSelskabet ledes af direktør Tommas Liebach Nielsen. Les artikkel
21. november 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.Sydjysk El-Service P/SSydjysk El-Service P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022Overskudd på DKK 508.603 Liebach Holding ApSLiebach Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022Overskudd på DKK 64.853 Komplementarselskabet SJ El-Service ApSKomplementarselskabet SJ El-Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022Overskudd på DKK 56.247 SES El ApSSES El ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2021Overskudd på DKK 99.505 Liebach Holding ApSLiebach Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Overskudd på DKK 71.894 Komplementarselskabet SJ El-Service ApSKomplementarselskabet SJ El-Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Overskudd på DKK 1,9 mio.Sydjysk El-Service P/SSydjysk El-Service P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Overskudd på DKK 50.764 SES El ApSSES El ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2021Tommas Liebach Nielsen forlater styretGODTBYG ApSTommas Liebach Nielsen forlater styret for GODTBYG ApS etter en periode på 14 år.Se mere
15. desember 2020AdresseendringSES El ApSSES El ApS flytter til ny adresse i Haderslev. Tommas Liebach Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere