13. juli 2021Tommy Lindestrøm Sørensen forlater ledelsenLindestrom ApSTommy Lindestrøm Sørensen forlater ledelsen for Lindestrom ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
13. juli 2021Endring i eierkretsenLindestrom ApSTommy Lindestrøm Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Lindestrom ApS.Se mere
6. april 2021StiftelseLindestrom ApSLindestrom ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Tommy Lindestrøm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2021Tommy Lindestrøm Sørensen forlater ledelsenThe Martians ApSTommy Lindestrøm Sørensen forlater ledelsen for The Martians ApS etter en periode på 3 år.Se mere
26. januar 2021Endring i eierkretsenThe Martians ApSTommy Lindestrøm Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av The Martians ApS.Se mere
31. oktober 2020Endring i eierkretsenThe Martians ApSKenneth Pøhler er ikke lenger registrert som reell eier av The Martians ApS. Tommy Lindestrøm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020AdresseendringThe Martians ApSThe Martians ApS flytter fra Frederiksberg C til København V. Tommy Lindestrøm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2020Underskudd på DKK 22.780 The Martians ApSThe Martians ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Tommy Lindestrøm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2020AdresseendringThe Martians ApSThe Martians ApS flytter fra København K til Frederiksberg C. Tommy Lindestrøm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 261.031 The Martians ApSThe Martians ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. august 2017 til 31. desember 2018. Tommy Lindestrøm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2017StiftelseThe Martians ApSThe Martians ApS stiftes i bransjen reklamebureauer. Tommy Lindestrøm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere