3. juniOverskudd på DKK 14 mio.GRØNBECH & SØNNER A/SGRØNBECH & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
2. juni 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.GRØNBECH & SØNNER A/SGRØNBECH & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
29. august 2022Pia Jørgensen blir med i styretGRØNBECH & SØNNER A/SPia Jørgensen erstatter Christian Bandier i styret for GRØNBECH & SØNNER A/S etter en periode på 11 år. Torben Slot er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2022Sven-Eric Nilsson blir med i styretGRØNBECH & SØNNER A/SSven-Eric Nilsson blir med i styret for GRØNBECH & SØNNER A/S. Torben Slot er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mai 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.GRØNBECH & SØNNER A/SGRØNBECH & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
25. mai 2022Jørgen Frost forlater styretGRØNBECH & SØNNER A/SJørgen Frost forlater styret for GRØNBECH & SØNNER A/S etter en periode på 9 måneder. Torben Slot er fortsatt styremedlem.Se mere
23. august 2021Nye navn i styretGRØNBECH & SØNNER A/S2 nye medlemmer blir med i styret for GRØNBECH & SØNNER A/S. Torben Slot er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mai 2021Overskudd på DKK 3,7 mio.GRØNBECH & SØNNER A/SGRØNBECH & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
27. mai 2021Axel Rotwitt Bang-Berthelsen forlater styretGRØNBECH & SØNNER A/SAxel Rotwitt Bang-Berthelsen forlater styret for GRØNBECH & SØNNER A/S etter en periode på 7 år. Torben Slot er fortsatt styremedlem.Se mere
7. oktober 2020Endring i eierkretsenGRØNBECH & SØNNER A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av GRØNBECH & SØNNER A/S. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
20. april 2020Underskudd på DKK 1,5 mio.GRØNBECH & SØNNER A/SGRØNBECH & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenGRØNBECH & SØNNER A/S4 personer endrer deres reelle eierskab av GRØNBECH & SØNNER A/S. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
25. april 2019Overskudd på DKK 2,8 mio.GRØNBECH & SØNNER A/SGRØNBECH & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
17. april 2019Endring i eierkretsenGRØNBECH & SØNNER A/S5 personer endrer deres reelle eierskab av GRØNBECH & SØNNER A/S. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
15. april 2018Overskudd på DKK 4,5 mio.GRØNBECH & SØNNER A/SGRØNBECH & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
24. mai 2017Overskudd på DKK 7,8 mio.GRØNBECH & SØNNER A/SGRØNBECH & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
1. mai 2017Jacob Wilhelm Trock blir med i styretGRØNBECH & SØNNER A/SJacob Wilhelm Trock blir med i styret for GRØNBECH & SØNNER A/S. Torben Slot er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2017John Mathiesen blir adm. direktørGRØNBECH & SØNNER A/SJohn Mathiesen erstatter Jørgen Frost som adm. direktør i GRØNBECH & SØNNER A/S. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
18. november 2016Jeppe Rasmussen forlater ledelsenGRØNBECH & SØNNER A/SJeppe Rasmussen forlater ledelsen for GRØNBECH & SØNNER A/S etter en periode på 2 år. Torben Slot er medlem av styret.Se mere
18. november 2016Jørgen Frost blir adm. direktørGRØNBECH & SØNNER A/SJørgen Frost blir adm. direktør i GRØNBECH & SØNNER A/S. Torben Slot er medlem av styret.Se mere