1. oktober 2018Trine Holm Bjerre forlater styretP.A.P A/STrine Holm Bjerre forlater styret for P.A.P A/S etter en periode på 3 år.Se mere
17. september 2018Overskudd på DKK 3,1 mio.P.A.P A/SP.A.P A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Trine Holm Bjerre er medlem av styret.Se mere
28. februar 2018Aksel Gruelund Sørensen blir med i styretP.A.P A/SAksel Gruelund Sørensen blir med i styret for P.A.P A/S. Trine Holm Bjerre er fortsatt styremedlem.Se mere
18. oktober 2017Overskudd på DKK 4,2 mio.P.A.P A/SP.A.P A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Trine Holm Bjerre er medlem av styret.Se mere
16. november 2016Overskudd på DKK 2,0 mio.P.A.P A/SP.A.P A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Trine Holm Bjerre er medlem av styret.Se mere
4. januar 2016AdresseendringP.A.P A/SP.A.P A/S flytter fra Frederiksberg C til København K. Trine Holm Bjerre er medlem av styret.Se mere
4. november 2015Overskudd på DKK 1,3 mio.P.A.P A/SP.A.P A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Trine Holm Bjerre er medlem av styret.Se mere
22. september 2015Nytt navn: P.A.P A/SINGENIØRFIRMAET P.A. PEDERSEN A/SINGENIØRFIRMAET P.A. PEDERSEN A/S skifter navn til P.A.P A/S. Trine Holm Bjerre er medlem av styret.Se mere
3. september 2015Trine Holm Bjerre blir med i styretINGENIØRFIRMAET P.A. PEDERSEN A/STrine Holm Bjerre erstatter Peter Ehlert i styret for INGENIØRFIRMAET P.A. PEDERSEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere