29. november 2018Ulla Hansen forlater styretROSENLUND 2014 ApSUlla Hansen forlater styret for ROSENLUND 2014 ApS etter en periode på 28 år.Se mere
29. mai 2018Overskudd på DKK 115.751 ROSENLUND 2014 A/SROSENLUND 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 73.998 ROSENLUND 2014 A/SROSENLUND 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2016Overskudd på DKK 119.298 ROSENLUND 2014 A/SROSENLUND 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2015Underskudd på DKK 11.542 ROSENLUND 2014 A/SROSENLUND 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
18. august 2014Endring i eierkretsenROSENLUND 2014 A/S2 nye personer registrert som reelle eier av ROSENLUND 2014 A/S. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2014Underskudd på DKK 391.506 ROSENLUND 2014 A/SROSENLUND 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2014Nytt navn: ROSENLUND 2014 A/SNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S skifter navn til ROSENLUND 2014 A/S. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2013Underskudd på DKK 486.935 NØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2013Ny bransje: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteterNØRUP PLANTESKOLE A/STidligere bransje: Planteformering. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
29. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
25. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: PlanteformeringNØRUP PLANTESKOLE A/STidligere bransje: Uoplyst. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
11. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ulla Hansen er medlem av styret.Se mere