18. februar 2019Endring i eierkretsenRosenlund 2018 Holding ApSArne Kristoffer Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Rosenlund 2018 Holding ApS.Se mere
18. februar 2019Endring i eierkretsenNØRUP PLANTESKOLE OG HAVECENTER ApSArne Kristoffer Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av NØRUP PLANTESKOLE OG HAVECENTER ApS.Se mere
18. februar 2019Endring i eierkretsenROSENLUND 2014 ApSArne Kristoffer Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av ROSENLUND 2014 ApS.Se mere
1. januar 2019Endring i eierkretsenROSENLUND 2014 ApSArne Kristoffer Hansen reduserer sitt reelle eierskap av ROSENLUND 2014 ApS.Se mere
1. januar 2019Endring i eierkretsenNØRUP PLANTESKOLE OG HAVECENTER ApSArne Kristoffer Hansen registrert som reell eier av NØRUP PLANTESKOLE OG HAVECENTER ApS.Se mere
1. januar 2019StiftelseRosenlund 2018 Holding ApSRosenlund 2018 Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Arne Kristoffer Hansen eier 36,5% av virksomheten.Se mere
29. november 2018Arne Kristoffer Hansen forlater styretROSENLUND 2014 ApSArne Kristoffer Hansen forlater styret for ROSENLUND 2014 ApS etter en periode på 28 år.Se mere
29. november 2018Flemming Kristoffer Hansen blir med i ledelsenROSENLUND 2014 ApSFlemming Kristoffer Hansen erstatter Arne Kristoffer Hansen i ledelsen for ROSENLUND 2014 ApS etter en periode på 28 år.Se mere
29. november 2018Ny selskapsform AnpartsselskabROSENLUND 2014 ApSROSENLUND 2014 A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til ROSENLUND 2014 ApS. Arne Kristoffer Hansen eier 53,1% av virksomheten.Se mere
29. mai 2018Overskudd på DKK 115.751 ROSENLUND 2014 A/SROSENLUND 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Arne Kristoffer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 73.998 ROSENLUND 2014 A/SROSENLUND 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Arne Kristoffer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2016Overskudd på DKK 119.298 ROSENLUND 2014 A/SROSENLUND 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Arne Kristoffer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2015Underskudd på DKK 11.542 ROSENLUND 2014 A/SROSENLUND 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Arne Kristoffer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2014Endring i eierkretsenROSENLUND 2014 A/SArne Kristoffer Hansen registrert som reell eier av ROSENLUND 2014 A/S.Se mere
6. juni 2014Underskudd på DKK 391.506 ROSENLUND 2014 A/SROSENLUND 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Arne Kristoffer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2014Nytt navn: ROSENLUND 2014 A/SNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S skifter navn til ROSENLUND 2014 A/S. Arne Kristoffer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2013Underskudd på DKK 486.935 NØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Arne Kristoffer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2013Ny bransje: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteterNØRUP PLANTESKOLE A/STidligere bransje: Planteformering. Arne Kristoffer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Arne Kristoffer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortNØRUP PLANTESKOLE A/SNØRUP PLANTESKOLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Arne Kristoffer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere