1. oktoberJette Larsen blir med i ledelsenFRITZ HANSEN A/SJette Larsen blir med i ledelsen for FRITZ HANSEN A/S. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
21. juniChristian Madsbjerg forlater styretFRITZ HANSEN A/SChristian Madsbjerg forlater styret for FRITZ HANSEN A/S etter en periode på 6 år. Ulrik Gammelmark West er fortsatt styremedlem.Se mere
11. juniJennifer Christina Galimberti forlater styretFRITZ HANSEN A/SJennifer Christina Galimberti forlater styret for FRITZ HANSEN A/S etter en periode på 5 år. Ulrik Gammelmark West er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juniOverskudd på DKK 39 mio.SKANDINAVISK HOLDING A/SSKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
31. maiLars Torp Madsen forlater ledelsenFRITZ HANSEN A/SLars Torp Madsen forlater ledelsen for FRITZ HANSEN A/S etter en periode på 3 måneder. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
18. aprilAnne Katrine Friis-Holm Ottosen blir med i styretSKANDINAVISK HOLDING A/SAnne Katrine Friis-Holm Ottosen erstatter Pia Lorenzen Landmark i styret for SKANDINAVISK HOLDING A/S etter en periode på 4 år. Ulrik Gammelmark West er fortsatt styremedlem.Se mere
12. aprilOverskudd på DKK 13 mio.FRITZ HANSEN A/SFRITZ HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
20. marsErstatning i styretFRITZ HANSEN A/S3 endringer i styret for FRITZ HANSEN A/S. Ulrik Gammelmark West er fortsatt styremedlem.Se mere
1. marsLars Torp Madsen blir med i ledelsenFRITZ HANSEN A/SLars Torp Madsen blir med i ledelsen for FRITZ HANSEN A/S. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
1. marsHenrik Ellebæk Steensgaard blir adm. direktørFRITZ HANSEN A/SHenrik Ellebæk Steensgaard blir adm. direktør i FRITZ HANSEN A/S. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
12. juni 2023Josef Theodor Kaiser slutter som adm. direktørFRITZ HANSEN A/SJosef Theodor Kaiser slutter som adm. direktør i FRITZ HANSEN A/S. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
4. mai 2023Overskudd på DKK 8,5 mio.SKANDINAVISK HOLDING A/SSKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
19. april 2023Underskudd på DKK 10 mio.FRITZ HANSEN A/SFRITZ HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
28. mars 2023Jacob Erik Holm forlater styretFRITZ HANSEN A/SJacob Erik Holm forlater styret for FRITZ HANSEN A/S etter en periode på 3 år. Ulrik Gammelmark West er fortsatt styremedlem.Se mere
19. mai 2022Overskudd på DKK 65 mio.SKANDINAVISK HOLDING A/SSKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
4. april 2022Overskudd på DKK 80 mio.FRITZ HANSEN A/SFRITZ HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
28. mars 2022 · Lasso.dkViggo Hjorth Haremst indtræder i bestyrelsen for FRITZ HANSEN A/SFRITZ HANSEN A/S , 2 år siden Ulrik Gammelmark West og Pia Lorenzen Landmark indtræder i bestyrelsen for FRITZ HANSEN A/S. Les artikkel
21. mars 2022Viggo Hjorth Haremst blir med i styretFRITZ HANSEN A/SViggo Hjorth Haremst blir med i styret for FRITZ HANSEN A/S. Ulrik Gammelmark West er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juni 2021Overskudd på DKK 39 mio.SKANDINAVISK HOLDING A/SSKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 80 mio.FRITZ HANSEN A/SFRITZ HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ulrik Gammelmark West er medlem av styret.Se mere