8. mars 2013Velca Maria Carosi forlater styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSVelca Maria Carosi forlater styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. oktober 2012Overskudd på DKK 1,1 mio.ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Velca Maria Carosi er medlem av styret.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2011 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Velca Maria Carosi er medlem av styret.Se mere
6. mai 2011Lillian Førrisdahl blir med i ledelsenALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSLillian Førrisdahl erstatter Ebbe Glarborg Jensen i ledelsen for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS etter en periode på 7 år. Velca Maria Carosi er medlem av styret.Se mere
16. juni 2010Regnskap for 2010 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Velca Maria Carosi er medlem av styret.Se mere
16. juni 2009Regnskap for 2009 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Velca Maria Carosi er medlem av styret.Se mere
20. mai 2009Velca Maria Carosi blir med i styretALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApSVelca Maria Carosi blir med i styret for ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I BRANDE ApS.Se mere