16. februar 2023Endring i eierkretsenSønderup Træ Byg ApSVerner Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Sønderup Træ Byg ApS.Se mere
26. november 2021Ny status UNDER KONKURSSønderup Træ Byg ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Verner Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. april 2020Verner Nielsen forlater ledelsenSønderup Træ Byg ApSVerner Nielsen forlater ledelsen for Sønderup Træ Byg ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. april 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSønderup Træ Byg ApSTidligere status: Normal. Verner Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. september 2018StiftelseSønderup Træ Byg ApSSønderup Træ Byg ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Verner Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 1999Verner Nielsen forlater styretVERNER NIELSEN A/SVerner Nielsen forlater styret for VERNER NIELSEN A/S etter en periode på 10 år.Se mere
22. november 1999Verner Nielsen forlater ledelsenVERNER NIELSEN A/SVerner Nielsen forlater ledelsen for VERNER NIELSEN A/S etter en periode på 10 år.Se mere
12. august 1994Ny status UNDER KONKURSVERNER NIELSEN A/STidligere status: Normal. Verner Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 1990Nytt navn: VERNER NIELSEN A/SPBH NR. 20.825 ApSPBH NR. 20.825 ApS skifter navn til VERNER NIELSEN A/S. Verner Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 1990Preben Bang Henriksen forlater ledelsenPBH NR. 20.825 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for PBH NR. 20.825 ApS etter en periode på 6 måneder. Verner Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 1990StiftelsePBH NR. 20.825 ApSPBH NR. 20.825 ApS stiftes i bransjen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Verner Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 1990Verner Nielsen forlater styretSME/RTS A/SVerner Nielsen forlater styret for SME/RTS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
29. mars 1990Verner Nielsen forlater styretAKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987Verner Nielsen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987 etter en periode på 4 år.Se mere
29. mars 1990Verner Nielsen forlater ledelsenSME/RTS A/SVerner Nielsen forlater ledelsen for SME/RTS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
29. mars 1990Verner Nielsen forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987Verner Nielsen forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987 etter en periode på 4 år.Se mere
8. mars 1990Henning Iversen forlater styretAKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987Henning Iversen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987 etter en periode på 4 år. Verner Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 1990Henning Iversen forlater styretSME/RTS A/SHenning Iversen forlater styret for SME/RTS A/S etter en periode på 4 år. Verner Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 1989Nytt navn: SME/RTS A/SSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/SSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/S skifter navn til SME/RTS A/S. Verner Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 1987Nytt navn: STØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/SSME NØRRESUNDBY ApSSME NØRRESUNDBY ApS skifter navn til STØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/S. Verner Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 1987Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987STØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApSSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApS skifter navn til AKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987. Verner Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere