29. mars 1990Åse Margrethe Nielsen forlater styretSME/RTS A/SÅse Margrethe Nielsen forlater styret for SME/RTS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
29. mars 1990Åse Margrethe Nielsen forlater styretAKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987Åse Margrethe Nielsen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987 etter en periode på 4 år.Se mere
8. mars 1990Henning Iversen forlater styretAKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987Henning Iversen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987 etter en periode på 4 år. Åse Margrethe Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. februar 1990Henning Iversen forlater styretSME/RTS A/SHenning Iversen forlater styret for SME/RTS A/S etter en periode på 4 år. Åse Margrethe Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. september 1989Nytt navn: SME/RTS A/SSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/SSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/S skifter navn til SME/RTS A/S. Åse Margrethe Nielsen er medlem av styret.Se mere
4. desember 1987Nytt navn: STØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/SSME NØRRESUNDBY ApSSME NØRRESUNDBY ApS skifter navn til STØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/S. Åse Margrethe Nielsen er medlem av styret.Se mere
4. desember 1987Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987STØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApSSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApS skifter navn til AKTIESELSKABET AF 10. NOVEMBER 1987. Åse Margrethe Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. februar 1987Nytt navn: STØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApSSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/SSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/S skifter navn til STØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApS. Åse Margrethe Nielsen er medlem av styret.Se mere
17. februar 1987Nytt navn: STØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/SSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApSSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApS skifter navn til STØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/S. Åse Margrethe Nielsen er medlem av styret.Se mere
17. desember 1986Ny selskapsform AktieselskabSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApSSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApS skifter selskapsform. Åse Margrethe Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. mai 1986StiftelseSME NØRRESUNDBY ApSSME NØRRESUNDBY ApS stiftes i bransjen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Åse Margrethe Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. januar 1986StiftelseSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApSSTØVRING MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING ApS stiftes i 1986. Åse Margrethe Nielsen er medlem av styret.Se mere