21. desember 2009Viggo Hansen forlater styretKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/SViggo Hansen forlater styret for KIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S etter en periode på 9 år.Se mere
15. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/SKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Viggo Hansen er styreleder.Se mere
27. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/SKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Viggo Hansen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/STidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Viggo Hansen er styreleder.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/SKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Viggo Hansen er styreleder.Se mere
10. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/SKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Viggo Hansen er styreleder.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/SKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Viggo Hansen er styreleder.Se mere
21. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/SKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Viggo Hansen er styreleder.Se mere
2. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/SKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Viggo Hansen er styreleder.Se mere
21. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/SKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Viggo Hansen er styreleder.Se mere
16. mars 2001StiftelseKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/SKIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Viggo Hansen er styreleder.Se mere
7. juni 1996Viggo Hansen forlater styretFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SViggo Hansen forlater styret for FISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S etter en periode på 8 år.Se mere
16. juni 1989Erik Rasmus Vinther forlater styretFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SErik Rasmus Vinther forlater styret for FISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S etter en periode på 1 år. Viggo Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. januar 1988StiftelseFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Viggo Hansen er medlem av styret.Se mere