9. januar 1991Ingelise Quistgaard Fugmann forlater styretA/S 20. NOVEMBER 1990Ingelise Quistgaard Fugmann forlater styret for A/S 20. NOVEMBER 1990 etter en periode på 18 år.Se mere
31. desember 1990Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONA/S 20. NOVEMBER 1990Tidligere status: Normal. Ingelise Quistgaard Fugmann er medlem av styret.Se mere
6. desember 1990Nytt navn: A/S 20. NOVEMBER 1990A/S EFTIA/S EFTI skifter navn til A/S 20. NOVEMBER 1990. Ingelise Quistgaard Fugmann er medlem av styret.Se mere
9. mars 1990Susanne Petersen forlater styretA/S EFTISusanne Petersen forlater styret for A/S EFTI etter en periode på 18 år. Ingelise Quistgaard Fugmann er fortsatt styremedlem.Se mere
16. august 1972StiftelseA/S EFTIA/S EFTI stiftes i 1972. Ingelise Quistgaard Fugmann er medlem av styret.Se mere