8. juliOverskudd på DKK 414.051 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 20.121 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
13. oktober 2022Underskudd på DKK 37.286 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 208.801 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
7. juli 2020Underskudd på DKK 57.377 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
2. juli 2019Overskudd på DKK 25.647 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
21. juni 2018Overskudd på DKK 0 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
14. juni 2017Overskudd på DKK 143.273 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
17. juni 2016Overskudd på DKK 123.794 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
24. juni 2015Overskudd på DKK 311.584 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
8. august 2014Overskudd på DKK 165.883 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
28. juni 2013Overskudd på DKK 46.822 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
4. juli 2012Underskudd på DKK 144.547 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
5. juli 2011Regnskap for 2011 offentligjortBUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
28. juni 2010Regnskap for 2010 offentligjortBUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2009 til 30. april. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
7. juni 2010Niels Emil Buhl blir med i ledelsenBUHL INVEST AF 2009 ApSNiels Emil Buhl blir med i ledelsen for BUHL INVEST AF 2009 ApS. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
1. september 2009StiftelseBUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Aage Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere