12. juliSøren Stounberg Buhl forlater styretKJELL NIELSEN A/SSøren Stounberg Buhl forlater styret for KJELL NIELSEN A/S etter en periode på 9 år.Se mere
8. juliOverskudd på DKK 414.051 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Søren Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 52.596 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Søren Stounberg Buhl er medlem av styret.Se mere
15. november 2023AdresseendringKJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S flytter fra Hedensted til Juelsminde. Søren Stounberg Buhl er medlem av styret.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 38.593 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Søren Stounberg Buhl er medlem av styret.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 20.121 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Søren Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
13. oktober 2022Overskudd på DKK 33.414 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Søren Stounberg Buhl er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2022Underskudd på DKK 37.286 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Søren Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 99.578 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Søren Stounberg Buhl er medlem av styret.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 208.801 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Søren Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
7. juli 2020Overskudd på DKK 50.466 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Søren Stounberg Buhl er medlem av styret.Se mere
7. juli 2020Underskudd på DKK 57.377 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Søren Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
2. juli 2019Overskudd på DKK 25.647 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Søren Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
2. juli 2019Overskudd på DKK 62.158 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Søren Stounberg Buhl er medlem av styret.Se mere
21. juni 2018Overskudd på DKK 0 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Søren Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
21. juni 2018Overskudd på DKK 0 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Søren Stounberg Buhl er medlem av styret.Se mere
14. juni 2017Overskudd på DKK 143.273 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Søren Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere
14. juni 2017Overskudd på DKK 265.135 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Søren Stounberg Buhl er medlem av styret.Se mere
17. juni 2016Overskudd på DKK 172.755 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Søren Stounberg Buhl er medlem av styret.Se mere
17. juni 2016Overskudd på DKK 123.794 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Søren Stounberg Buhl eier 25% av virksomheten.Se mere