12. augustOverskudd på DKK 215.136 NIELS BUHL HOLDING ApSNIELS BUHL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
12. juliNiels Emil Buhl forlater styretKJELL NIELSEN A/SNiels Emil Buhl forlater styret for KJELL NIELSEN A/S etter en periode på 39 år.Se mere
12. juliNiels Emil Buhl forlater ledelsenKJELL NIELSEN A/SNiels Emil Buhl forlater ledelsen for KJELL NIELSEN A/S etter en periode på 29 år.Se mere
12. juliNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONKJELL NIELSEN A/STidligere status: Normal. Niels Emil Buhl eier 100% av virksomheten.Se mere
8. juliOverskudd på DKK 414.051 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 52.596 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2023AdresseendringKJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S flytter fra Hedensted til Juelsminde. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2023AdresseendringNIELS BUHL HOLDING ApSNIELS BUHL HOLDING ApS flytter fra Hedensted til Juelsminde. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 45.196 NIELS BUHL HOLDING ApSNIELS BUHL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 38.593 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 20.121 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2022Overskudd på DKK 33.414 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2022Underskudd på DKK 37.286 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2022Underskudd på DKK 137.089 NIELS BUHL HOLDING ApSNIELS BUHL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 833.114 NIELS BUHL HOLDING ApSNIELS BUHL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 99.578 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 208.801 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2020Overskudd på DKK 38.818 NIELS BUHL HOLDING ApSNIELS BUHL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2020Overskudd på DKK 50.466 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2020Underskudd på DKK 57.377 BUHL INVEST AF 2009 ApSBUHL INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Niels Emil Buhl er medlem af ledelsen.Se mere