12. juniOverskudd på DKK 4.280 MEJLBYGAARD ApSMEJLBYGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Endring i eierkretsenRasmus og Frederik Holding ApSAlf Maarslet Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Rasmus og Frederik Holding ApS.Se mere
21. desember 2023Endring i eierkretsenLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SAlf Maarslet Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S.Se mere
15. november 2023Underskudd på DKK 210.328 Alf Sørensen Holding 2 ApSAlf Sørensen Holding 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2023Underskudd på DKK 781.670 Rasmus og Frederik Holding ApSRasmus og Frederik Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023Underskudd på DKK 998.373 Alf Sørensen Holding 1 ApSAlf Sørensen Holding 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Underskudd på DKK 276.259 Engvej 7 Holding ApSEngvej 7 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Underskudd på DKK 266.976 Engvej 7 ApSEngvej 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Alf Maarslet Sørensen forlater ledelsenALF SØRENSEN HOLDING ApSAlf Maarslet Sørensen forlater ledelsen for ALF SØRENSEN HOLDING ApS etter en periode på 19 år.Se mere
30. oktober 2023Endring i eierkretsenALF SØRENSEN HOLDING ApSAlf Maarslet Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av ALF SØRENSEN HOLDING ApS.Se mere
30. oktober 2023StiftelseAlf Sørensen Holding 1 ApSAlf Sørensen Holding 1 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023StiftelseRasmus og Frederik Holding ApSRasmus og Frederik Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023StiftelseAlf Sørensen Holding 2 ApSAlf Sørensen Holding 2 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2023Underskudd på DKK 681.307 MAARSLET INVEST ApSMAARSLET INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 36.937 MEJLBYGAARD ApSMEJLBYGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Endring i eierkretsenEngvej 7 ApSAlf Maarslet Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av Engvej 7 ApS.Se mere
25. oktober 2022Underskudd på DKK 87.037 Engvej 7 Holding ApSEngvej 7 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. januar til 30. april. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2022Overskudd på DKK 2,7 mio.ALF SØRENSEN HOLDING ApSALF SØRENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Alf Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere