21. desember 2023Endring i eierkretsenRasmus og Frederik Holding ApSFrederik Reinsch Sørensen registrert som reell eier av Rasmus og Frederik Holding ApS.Se mere
21. desember 2023Endring i eierkretsenLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S. Frederik Reinsch Sørensen er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2023Underskudd på DKK 276.259 Engvej 7 Holding ApSEngvej 7 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Frederik Reinsch Sørensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Frederik Reinsch Sørensen er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2023Underskudd på DKK 266.976 Engvej 7 ApSEngvej 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Frederik Reinsch Sørensen eier 26,7% av virksomheten.Se mere
12. juli 2023 · MaskinteknikSeks Pumaer til Lindå-BalleI midten ses Frederik Sørensen, medejer og direktør i Lindaa-Balle Maskinstation. Les artikkel
27. juni 2023Endring i eierkretsenEngvej 7 ApSFrederik Reinsch Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av Engvej 7 ApS.Se mere
25. oktober 2022Underskudd på DKK 87.037 Engvej 7 Holding ApSEngvej 7 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. januar til 30. april. Frederik Reinsch Sørensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. oktober 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Frederik Reinsch Sørensen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2022Underskudd på DKK 71.767 Engvej 7 ApSEngvej 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. februar til 30. april. Frederik Reinsch Sørensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
24. oktober 2022Frederik Reinsch Sørensen blir med i styretLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SFrederik Reinsch Sørensen blir med i styret for LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S.Se mere
19. mars 2022Endring i eierkretsenEngvej 7 ApSFrederik Reinsch Sørensen registrert som reell eier av Engvej 7 ApS.Se mere
19. mars 2022Endring i eierkretsenEngvej 7 Holding ApSFrederik Reinsch Sørensen registrert som reell eier av Engvej 7 Holding ApS.Se mere