24. juniLars Hjortshøj Jacobsen blir med i styretEjendomsfonden KulturgrundenLars Hjortshøj Jacobsen blir med i styret for Ejendomsfonden Kulturgrunden. Palle Maarslet Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juniLuise Pape Rydahl blir med i styretEjendomsfonden KulturgrundenLuise Pape Rydahl blir med i styret for Ejendomsfonden Kulturgrunden. Palle Maarslet Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. maiStiftelseEjendomsfonden KulturgrundenEjendomsfonden Kulturgrunden stiftes i bransjen andre organisationer og foreninger i.a.n. Palle Maarslet Sørensen er medlem av styret.Se mere
21. marsOverskudd på DKK 358 Toftevej 10 ApSToftevej 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Endring i eierkretsenLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SPalle Maarslet Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S.Se mere
21. desember 2023Endring i eierkretsenEmil Holding 2023 ApSPalle Maarslet Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Emil Holding 2023 ApS.Se mere
8. november 2023Underskudd på DKK 781.670 Emil Holding 2023 ApSEmil Holding 2023 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2023Underskudd på DKK 145.521 Palle Sørensen Holding 2 ApSPalle Sørensen Holding 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2023Underskudd på DKK 943.765 Palle Sørensen Holding 1 ApSPalle Sørensen Holding 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Underskudd på DKK 276.259 Engvej 7 Holding ApSEngvej 7 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.LINDAA-BALLE MASKINSTATION A/SLINDAA-BALLE MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Palle Maarslet Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. oktober 2023Underskudd på DKK 266.976 Engvej 7 ApSEngvej 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Palle Maarslet Sørensen forlater ledelsenPALLE SØRENSEN HOLDING ApSPalle Maarslet Sørensen forlater ledelsen for PALLE SØRENSEN HOLDING ApS etter en periode på 19 år.Se mere
30. oktober 2023Endring i eierkretsenPALLE SØRENSEN HOLDING ApSPalle Maarslet Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av PALLE SØRENSEN HOLDING ApS.Se mere
30. oktober 2023StiftelsePalle Sørensen Holding 1 ApSPalle Sørensen Holding 1 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023StiftelsePalle Sørensen Holding 2 ApSPalle Sørensen Holding 2 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023StiftelseEmil Holding 2023 ApSEmil Holding 2023 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2023Overskudd på DKK 63.761 Tendrupvej 20A ApSTendrupvej 20A ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2023Underskudd på DKK 681.307 MAARSLET INVEST ApSMAARSLET INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Endring i eierkretsenEngvej 7 ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Engvej 7 ApS. Palle Maarslet Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere