7. november 2023Overskudd på DKK 87 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
29. mai 2023Endring i eierkretsenF. ENGEL K/S2 personer endrer deres reelle eierskab av F. ENGEL K/S. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
29. mai 2023Endring i eierkretsenF. ENGEL KONFEKTION A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av F. ENGEL KONFEKTION A/S. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
8. november 2022Overskudd på DKK 69 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
4. november 2021Overskudd på DKK 41 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
29. april 2021Inger Damgaard Engel forlater styretF. ENGEL KONFEKTION A/SInger Damgaard Engel forlater styret for F. ENGEL KONFEKTION A/S etter en periode på 5 år. Ann M Engel er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 2021Inger Damgaard Engel forlater styretF. ENGEL K/SInger Damgaard Engel forlater styret for F. ENGEL K/S etter en periode på 41 år. Ann M Engel er fortsatt styremedlem.Se mere
5. november 2020Overskudd på DKK 17 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
5. november 2019Overskudd på DKK 24 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Endring i eierkretsenF. ENGEL K/S2 personer endrer deres reelle eierskab av F. ENGEL K/S. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
17. januar 2019Carl Eric Engel forlater styretF. ENGEL K/SCarl Eric Engel forlater styret for F. ENGEL K/S etter en periode på 2 år. Ann M Engel er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 2019Carl Eric Engel forlater styretF. ENGEL KONFEKTION A/SCarl Eric Engel forlater styret for F. ENGEL KONFEKTION A/S etter en periode på 9 år. Ann M Engel er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 2019Carl Eric Engel forlater ledelsenF. ENGEL K/SCarl Eric Engel forlater ledelsen for F. ENGEL K/S etter en periode på 4 år. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
17. januar 2019Endring i eierkretsenF. ENGEL KONFEKTION A/SCarl Eric Engel er ikke lenger registrert som reell eier av F. ENGEL KONFEKTION A/S. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
17. januar 2019Endring i eierkretsenF. ENGEL K/SCarl Eric Engel er ikke lenger registrert som reell eier av F. ENGEL K/S. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
6. november 2018Overskudd på DKK 15 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. mai. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2017Overskudd på DKK 20 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. mai. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
7. oktober 2016Overskudd på DKK 24 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2015 til 31. mai. Ann M Engel er medlem av styret.Se mere
28. september 2016Nye navn i styretF. ENGEL K/S4 nye medlemmer blir med i styret for F. ENGEL K/S. Ann M Engel er fortsatt styremedlem.Se mere
28. september 2016Nye navn i styretF. ENGEL KONFEKTION A/S2 nye medlemmer blir med i styret for F. ENGEL KONFEKTION A/S. Ann M Engel er fortsatt styremedlem.Se mere