5. desember 2023Overskudd på DKK 42 mio.JCE ApSJCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.Bøgå ApSBøgå ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2023Overskudd på DKK 87 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. John Cockrell Engel eier 20% av virksomheten.Se mere
29. mai 2023Endring i eierkretsenF. ENGEL K/SJohn Cockrell Engel reduserer sitt reelle eierskap av F. ENGEL K/S.Se mere
29. mai 2023Endring i eierkretsenBøgå ApSJohn Cockrell Engel reduserer sitt reelle eierskap av Bøgå ApS.Se mere
29. mai 2023Endring i eierkretsenF. ENGEL KONFEKTION A/SJohn Cockrell Engel reduserer sitt reelle eierskap av F. ENGEL KONFEKTION A/S.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 33 mio.JCE ApSJCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.Bøgå ApSBøgå ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2022Overskudd på DKK 69 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. John Cockrell Engel eier 29,9% av virksomheten.Se mere
30. juni 2022AdresseendringJCE ApSJCE ApS flytter til ny adresse i Haderslev. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Endring i eierkretsenJCE ApSJohn Cockrell Engel reduserer sitt reelle eierskap av JCE ApS.Se mere
16. november 2021Overskudd på DKK 19 mio.JCE ApSJCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2021Overskudd på DKK 159.268 Bøgå ApSBøgå ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2021Overskudd på DKK 41 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. John Cockrell Engel eier 29,9% av virksomheten.Se mere
29. april 2021Inger Damgaard Engel forlater styretF. ENGEL KONFEKTION A/SInger Damgaard Engel forlater styret for F. ENGEL KONFEKTION A/S etter en periode på 5 år. John Cockrell Engel eier 29,9% av virksomheten.Se mere
29. april 2021Inger Damgaard Engel forlater styretF. ENGEL K/SInger Damgaard Engel forlater styret for F. ENGEL K/S etter en periode på 41 år. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JCE ApSTidligere bransje: Uoplyst. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2020 · JydskeVestkystenStabilt: Bøgå ApS i Haderslev holdt fast i overskuddetVirksomheden ledes af en direktion, der består af Carl Damgaard Engel, Jørgen Lauritzen, John Cockrell Engel og Lars Christian Harris Engel. Les artikkel
5. november 2020Overskudd på DKK 273.612 Bøgå ApSBøgå ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2020Overskudd på DKK 8,5 mio.JCE ApSJCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. John Cockrell Engel er medlem af ledelsen.Se mere