7. november 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.Bøgå ApSBøgå ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Carl Damgaard Engel er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2023Overskudd på DKK 87 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Carl Damgaard Engel er medlem av styret.Se mere
29. mai 2023Endring i eierkretsenF. ENGEL K/S2 personer endrer deres reelle eierskab av F. ENGEL K/S. Carl Damgaard Engel er medlem av styret.Se mere
29. mai 2023Endring i eierkretsenBøgå ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Bøgå ApS. Carl Damgaard Engel er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2023Endring i eierkretsenF. ENGEL KONFEKTION A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av F. ENGEL KONFEKTION A/S. Carl Damgaard Engel er medlem av styret.Se mere
8. november 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.Bøgå ApSBøgå ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Carl Damgaard Engel er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2022Overskudd på DKK 69 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Carl Damgaard Engel er medlem av styret.Se mere
4. november 2021Overskudd på DKK 159.268 Bøgå ApSBøgå ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Carl Damgaard Engel er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2021Overskudd på DKK 41 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Carl Damgaard Engel er medlem av styret.Se mere
29. april 2021Inger Damgaard Engel forlater styretF. ENGEL KONFEKTION A/SInger Damgaard Engel forlater styret for F. ENGEL KONFEKTION A/S etter en periode på 5 år. Carl Damgaard Engel er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 2021Inger Damgaard Engel forlater styretF. ENGEL K/SInger Damgaard Engel forlater styret for F. ENGEL K/S etter en periode på 41 år. Carl Damgaard Engel er fortsatt styremedlem.Se mere
5. november 2020 · JydskeVestkystenStabilt: Bøgå ApS i Haderslev holdt fast i overskuddetVirksomheden ledes af en direktion, der består af Carl Damgaard Engel, Jørgen Lauritzen, John Cockrell Engel og Lars Christian Harris Engel. Les artikkel
5. november 2020Overskudd på DKK 273.612 Bøgå ApSBøgå ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Carl Damgaard Engel er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2020Overskudd på DKK 17 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Carl Damgaard Engel er medlem av styret.Se mere
31. desember 2019Endring i eierkretsenF ENGEL I/SCarl Damgaard Engel er ikke lenger registrert som reell eier av F ENGEL I/S.Se mere
5. november 2019Overskudd på DKK 24 mio.F. ENGEL KONFEKTION A/SF. ENGEL KONFEKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Carl Damgaard Engel er medlem av styret.Se mere
5. november 2019Overskudd på DKK 261.155 Bøgå ApSBøgå ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Carl Damgaard Engel er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Endring i eierkretsenF. ENGEL K/S2 personer endrer deres reelle eierskab av F. ENGEL K/S. Carl Damgaard Engel er medlem av styret.Se mere
27. mai 2019StiftelseBøgå ApSBøgå ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Carl Damgaard Engel er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2019Carl Eric Engel forlater styretF. ENGEL K/SCarl Eric Engel forlater styret for F. ENGEL K/S etter en periode på 2 år. Carl Damgaard Engel er fortsatt styremedlem.Se mere