21. juni 2023Annette Diddi Svoldgaard forlater ledelsenSvolle ApSAnnette Diddi Svoldgaard forlater ledelsen for Svolle ApS etter en periode på 1 år.Se mere
19. juni 2023Underskudd på DKK 17.480 Svolle ApSSvolle ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Annette Diddi Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2022Underskudd på DKK 10.508 Svolle ApSSvolle ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. november 2020 til 31. desember 2021. Annette Diddi Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2022AdresseendringSvolle ApSSvolle ApS flytter fra Roskilde til Tølløse. Annette Diddi Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2022Mille Svoldgaard blir med i ledelsenCarls Pub Tølløse ApSMille Svoldgaard erstatter Annette Diddi Svoldgaard i ledelsen for Carls Pub Tølløse ApS etter en periode på 3 uker.Se mere
31. januar 2022Heidi Poulsen slutter som adm. direktørCarls Pub Tølløse ApSHeidi Poulsen slutter som adm. direktør i Carls Pub Tølløse ApS. Annette Diddi Svoldgaard er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
31. januar 2022Annette Diddi Svoldgaard blir med i ledelsenCarls Pub Tølløse ApSAnnette Diddi Svoldgaard blir med i ledelsen for Carls Pub Tølløse ApS.Se mere
31. januar 2022AdresseendringCarls Pub Tølløse ApSCarls Pub Tølløse ApS flytter til ny adresse i Tølløse. Annette Diddi Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2022Emil Svoldgaard slutter som adm. direktørSvolle ApSEmil Svoldgaard slutter som adm. direktør i Svolle ApS. Annette Diddi Svoldgaard er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
10. januar 2022Annette Diddi Svoldgaard blir med i ledelsenSvolle ApSAnnette Diddi Svoldgaard blir med i ledelsen for Svolle ApS.Se mere
10. januar 2022Ny bransje: Anden forretningsservice i.a.n.Svolle ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Annette Diddi Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2000Kim Birck Hansson blir med i ledelsenCARLS HJØRNE ApSKim Birck Hansson erstatter Annette Diddi Svoldgaard i ledelsen for CARLS HJØRNE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. mars 2000Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeCARLS HJØRNE ApSTidligere bransje: Værtshuse, bodegaer mv. Annette Diddi Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortCARLS HJØRNE ApSCARLS HJØRNE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 1998 til 30. juni 1999. Annette Diddi Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 1998Nytt navn: CARLS HJØRNE ApSPBH 26.195 ApSPBH 26.195 ApS skifter navn til CARLS HJØRNE ApS. Annette Diddi Svoldgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. juli 1998Annette Diddi Svoldgaard blir med i ledelsenPBH 26.195 ApSAnnette Diddi Svoldgaard blir med i ledelsen for PBH 26.195 ApS.Se mere