10. mars 2005Kim Birck Hansson forlater ledelsenTWINNS ApSKim Birck Hansson forlater ledelsen for TWINNS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
23. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortTWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Kim Birck Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortTWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Kim Birck Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortTWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Kim Birck Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortTWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Kim Birck Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortTWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Kim Birck Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2000Nytt navn: TWINNS ApSCARLS HJØRNE ApSCARLS HJØRNE ApS skifter navn til TWINNS ApS. Kim Birck Hansson er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2000Kim Birck Hansson blir med i ledelsenCARLS HJØRNE ApSKim Birck Hansson erstatter Annette Diddi Svoldgaard i ledelsen for CARLS HJØRNE ApS etter en periode på 2 år.Se mere