10. juni 2014Bendt Laurits Pedersen forlater styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGBendt Laurits Pedersen forlater styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 14 år.Se mere
9. mai 2014Overskudd på DKK 64.722 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
23. mai 2013Overskudd på DKK 555.370 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
10. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
8. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
12. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
7. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
30. mars 2009Annette Søndergaard Pedersen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGAnnette Søndergaard Pedersen erstatter Leif Fredskov i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 10 år. Bendt Laurits Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
9. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
10. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
6. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
14. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
19. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
3. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
17. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
23. april 2002Regnskap for 1996 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
10. april 2002Tommy Hugo Rasmussen forlater styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTommy Hugo Rasmussen forlater styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Bendt Laurits Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
5. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
28. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bendt Laurits Pedersen er styreleder.Se mere
24. mars 2000Bendt Laurits Pedersen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGBendt Laurits Pedersen blir med i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING.Se mere