20. desember 2023Underskudd på DKK 33 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 31 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 56 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
18. desember 2020 · Århus StiftstidendeTårn og spir hejst op over Stjernholmsgade: Der er noget imponerende over en bygning med spirBag projektet står ejeren af Horsens Boligudlejning, Bent Knudsen, som har fået hjælp af Horsens Kommune, der kom med tilskud til projektet. Les artikkel
1. desember 2020Overskudd på DKK 19 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
27. november 2019Overskudd på DKK 58 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
4. november 2018Overskudd på DKK 42 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
30. november 2017Overskudd på DKK 24 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
29. november 2016Overskudd på DKK 11 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
11. februar 2016AdresseendringHORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS flytter fra Hornsyld til Horsens. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
5. februar 2016Bent Knudsen forlater styretHORSENS BOLIG ApSBent Knudsen forlater styret for HORSENS BOLIG ApS etter en periode på 5 år.Se mere
5. februar 2016Bent Knudsen forlater styretEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SBent Knudsen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S etter en periode på 5 år.Se mere
5. februar 2016Bent Knudsen blir med i styretHORSENS BOLIGUDLEJNING ApSBent Knudsen blir med i styret for HORSENS BOLIGUDLEJNING ApS.Se mere
5. februar 2016Charlotte Lykke Sørensen blir med i ledelsenHORSENS BOLIGUDLEJNING ApSCharlotte Lykke Sørensen erstatter Bent Knudsen i ledelsen for HORSENS BOLIGUDLEJNING ApS etter en periode på 42 år.Se mere
5. februar 2016Bent Knudsen forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SBent Knudsen forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S etter en periode på 5 år.Se mere
5. februar 2016Bent Knudsen forlater ledelsenHORSENS BOLIG ApSBent Knudsen forlater ledelsen for HORSENS BOLIG ApS etter en periode på 5 år.Se mere
5. februar 2016Endring i eierkretsenHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS3 nye personer registrert som reelle eier av HORSENS BOLIGUDLEJNING ApS. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
5. februar 2016Nytt navn: HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSBENT KNUDSEN INVEST ApSBENT KNUDSEN INVEST ApS skifter navn til HORSENS BOLIGUDLEJNING ApS. Bent Knudsen er styreleder.Se mere
17. november 2015Underskudd på DKK 8,2 mio.BENT KNUDSEN INVEST ApSBENT KNUDSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Bent Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere