20. desember 2023Underskudd på DKK 33 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 31 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 56 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2020Overskudd på DKK 19 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
27. november 2019Overskudd på DKK 58 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
4. november 2018Overskudd på DKK 42 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
30. november 2017Overskudd på DKK 24 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
29. november 2016Overskudd på DKK 11 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
11. februar 2016AdresseendringHORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS flytter fra Hornsyld til Horsens. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
5. februar 2016Hanna Birgit Knudsen forlater styretHORSENS BOLIG ApSHanna Birgit Knudsen forlater styret for HORSENS BOLIG ApS etter en periode på 5 år.Se mere
5. februar 2016Hanna Birgit Knudsen forlater styretEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SHanna Birgit Knudsen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S etter en periode på 5 år.Se mere
5. februar 2016Nye navn i styretHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS3 nye medlemmer blir med i styret for HORSENS BOLIGUDLEJNING ApS. Hanna Birgit Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. februar 2016Charlotte Lykke Sørensen blir med i ledelsenHORSENS BOLIGUDLEJNING ApSCharlotte Lykke Sørensen erstatter Bent Knudsen i ledelsen for HORSENS BOLIGUDLEJNING ApS etter en periode på 42 år. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
5. februar 2016Endring i eierkretsenHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS3 nye personer registrert som reelle eier av HORSENS BOLIGUDLEJNING ApS. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
5. februar 2016Nytt navn: HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSBENT KNUDSEN INVEST ApSBENT KNUDSEN INVEST ApS skifter navn til HORSENS BOLIGUDLEJNING ApS. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
17. november 2015Underskudd på DKK 8,2 mio.BENT KNUDSEN INVEST ApSBENT KNUDSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
17. november 2015Underskudd på DKK 3,8 mio.HORSENS BOLIG ApSHORSENS BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
17. november 2015Underskudd på DKK 3,3 mio.EJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/SEJENDOMSSELSKABET AF 22. JANUAR 1988 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er styreleder.Se mere
10. november 2014Underskudd på DKK 1,9 mio.HORSENS BOLIG ApSHORSENS BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere
10. november 2014Underskudd på DKK 7,9 mio.BENT KNUDSEN INVEST ApSBENT KNUDSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Hanna Birgit Knudsen er medlem av styret.Se mere