20. desember 2023Underskudd på DKK 33 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Underskudd på DKK 10 mio.CHARLOTTE INVEST ApSCHARLOTTE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 9,7 mio.CHARLOTTE INVEST ApSCHARLOTTE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 31 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 56 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 17 mio.CHARLOTTE INVEST ApSCHARLOTTE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.CHARLOTTE INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2020Overskudd på DKK 19 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2020Overskudd på DKK 6,0 mio.CHARLOTTE INVEST ApSCHARLOTTE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2019Overskudd på DKK 18 mio.CHARLOTTE INVEST ApSCHARLOTTE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2019Overskudd på DKK 58 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2018Overskudd på DKK 42 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2018Overskudd på DKK 13 mio.CHARLOTTE INVEST ApSCHARLOTTE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2017Overskudd på DKK 24 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2017Overskudd på DKK 7,2 mio.CHARLOTTE INVEST ApSCHARLOTTE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2017AdresseendringCHARLOTTE INVEST ApSCHARLOTTE INVEST ApS flytter til ny adresse i Horsens. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2016Overskudd på DKK 11 mio.HORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2016Overskudd på DKK 5,4 mio.CHARLOTTE INVEST ApSCHARLOTTE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2016AdresseendringHORSENS BOLIGUDLEJNING ApSHORSENS BOLIGUDLEJNING ApS flytter fra Hornsyld til Horsens. Charlotte Lykke Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere