29. mai 2019 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 2Olsen A/S Else Olga Olsen er indtrådt som formand for bestyrelsen i stedet for Bjarne Jens Olsen hos J. Les artikkel
23. mai 2019Else Olga Olsen blir ny styrelederJ. B. OLSEN A/SElse Olga Olsen erstatter Bjarne Jens Olsen som styreleder hos J. B. OLSEN A/S etter en periode på 12 år.Se mere
23. mai 2019Else Olga Olsen blir med i ledelsenJ.B. OLSEN HOLDING ApSElse Olga Olsen erstatter Bjarne Jens Olsen i ledelsen for J.B. OLSEN HOLDING ApS etter en periode på 19 år.Se mere
23. mai 2019Endring i eierkretsenJ.B. OLSEN HOLDING ApSBjarne Jens Olsen er ikke lenger registrert som reell eier av J.B. OLSEN HOLDING ApS.Se mere
23. mai 2019Endring i eierkretsenJ. B. OLSEN A/SBjarne Jens Olsen er ikke lenger registrert som reell eier av J. B. OLSEN A/S.Se mere
1. juli 2018Endring i eierkretsenJ.B. OLSEN HOLDING ApSElse Olga Olsen registrert som reell eier av J.B. OLSEN HOLDING ApS. Bjarne Jens Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 145.761 J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bjarne Jens Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 286.610 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bjarne Jens Olsen eier 19% av virksomheten.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 275.076 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bjarne Jens Olsen eier 19% av virksomheten.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 2,2 mio.J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bjarne Jens Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2016Overskudd på DKK 3.418 J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Bjarne Jens Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2016Overskudd på DKK 191.026 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Bjarne Jens Olsen eier 19% av virksomheten.Se mere
20. mai 2015Overskudd på DKK 742.769 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bjarne Jens Olsen eier 19% av virksomheten.Se mere
20. mai 2015Overskudd på DKK 272.372 J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bjarne Jens Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2014Overskudd på DKK 142.331 J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bjarne Jens Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2014Overskudd på DKK 131.490 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bjarne Jens Olsen eier 19% av virksomheten.Se mere
7. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortJ.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bjarne Jens Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortJ. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bjarne Jens Olsen eier 19% av virksomheten.Se mere
11. juli 2012AdresseendringJ. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S flytter fra Hillerød til Skævinge. Bjarne Jens Olsen eier 19% av virksomheten.Se mere
23. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortJ. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bjarne Jens Olsen eier 19% av virksomheten.Se mere