8. maiOverskudd på DKK 446.239 J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Else Olga Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiOverskudd på DKK 220.305 JBO A/SJBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
1. maiUnderskudd på DKK 9.888 JBO Plast ApSJBO Plast ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
11. desember 2023Nytt navn: JBO A/SJ. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S skifter navn til JBO A/S. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
24. mai 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Else Olga Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Underskudd på DKK 557.433 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
15. mai 2023Underskudd på DKK 14.391 JBO Plast ApSJBO Plast ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
18. mai 2022Overskudd på DKK 147.454 J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Else Olga Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2022Underskudd på DKK 1,2 mio.J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
16. mai 2022Underskudd på DKK 5.935 JBO Plast ApSJBO Plast ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. oktober 2021 til 31. desember 2021. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
12. mai 2022AdresseendringJ.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS flytter til ny adresse i Hillerød. Else Olga Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2021StiftelseJBO Plast ApSJBO Plast ApS stiftes i bransjen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
25. juni 2021Underskudd på DKK 46.010 J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Else Olga Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2021Underskudd på DKK 183.180 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
18. mai 2020Overskudd på DKK 560.096 J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Else Olga Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2020Underskudd på DKK 247.163 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 139.706 J. B. OLSEN A/SJ. B. OLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Else Olga Olsen eier 13,3% av virksomheten.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 451.962 J.B. OLSEN HOLDING ApSJ.B. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Else Olga Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 2Olsen A/S Else Olga Olsen er indtrådt som formand for bestyrelsen i stedet for Bjarne Jens Olsen hos J. Les artikkel
23. mai 2019Else Olga Olsen blir ny styrelederJ. B. OLSEN A/SElse Olga Olsen erstatter Bjarne Jens Olsen som styreleder hos J. B. OLSEN A/S etter en periode på 12 år.Se mere